1ST THE QUEEN'S DRAGOON GUARDS REGIMENTAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants are made to help promote the efficiency of the Regiment, for the relief in need of all past and present members of the Regiment or its predecessors and their wives and widows, and for the advancement of education in respect of the history of the Regiment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 262628-1 1ST KING'S DRAGOON GUARDS OLD COMRADES' ASSOCIATIO...
- 27 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 262628-2 PATRICK CHRYSTAL MEMORIAL FUND
- 27 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 262628-3 THE QUEEN'S BAYS COMRADES CHARITABLE ASSOCIATION F...
- 27 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 262628 1ST QUEEN'S DRAGOON GUARDS REGIMENTAL ASSOCIATION ...
- 28 Tachwedd 1977: Cofrestrwyd
- QUEEN'S DRAGOON GUARDS REGIMENTAL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER FREDERICK JAMES ROE | Cadeirydd | 26 November 2015 |
|
|||||
Colonel Timothy Robert Wilson OBE | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
David Alexander Warner | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Mark Ashley-Miller | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Brigadier Alan Richmond OBE | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
JONATHAN DENIS BEATSON-HIRD | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|||||
COLONEL PATRICK JOHN ANDREWS OBE | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.86k | £142.44k | £175.06k | £192.08k | £190.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.63k | £104.98k | £115.47k | £164.08k | £151.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED 31 OCTOBER 1977 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
1) FOR PROMOTING THE EFFICIENCY OF THE REGIMENT. 2) FOR THE RELIEF IN NEED (BY MAKING PROVISION FOR THEIR ASSISTANCE) OF ALL PAST AND PRESENT MEMBERS OF THE REGIMENT OR ITS PREDECESSORS AND ALSO THE WIVES WIDOWS (WHETHER OR NOT REMARRIED) ISSUE OR DEPENDANTS OF SUCH MEMBERS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS. 3) FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st The Queen's Dragoon Guards Regimental Trust
Home HHQ QDG
Maindy Barracks
Cardiff
CF14 3YE
- Ffôn:
- 02920781213
- E-bost:
- Oliver.Larminie@NewtonIM.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window