Ymddiriedolwyr 2ND UXBRIDGE (ST MARGARETS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 274788

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN LEIGHS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Vanessa Goodwin | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Alex Old | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Gilbody | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Darren Butcher | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Toni Lawes | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Michael Redgrave | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Mark Loring | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
Christopher Troughton | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
David Redgrave | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Clare Green | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
STEPHEN LEIGHS | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.