Dogfen lywodraethu NORTHWICK PARK HOSPITAL BROADCASTING SERVICE (RADIO NORTHWICK PARK)
Rhif yr elusen: 274806
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/10/1977 AS AMENDED ON 13/03/1983 AS AMENDED ON 23/09/2007 AS AMENDED ON 28/09/2008 AS AMENDED ON 25/09/2011 AS AMENDED ON 22/09/2013
Gwrthrychau elusennol
TO HELP ALLEVIATE SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE AMONGST PEOPLE IN THE LONDON BOROUGH OF BRENT, HARROW AND EALING BY PROVIDING A BROADCASTING AND PATIENT VISITING SERVICE FOR LOCAL HOSPITALS AND BROADCASTING TO RESIDENTIAL HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARROW AND WEMBLEY AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.