Hanes ariannol WEST GROUP COMMITTEE OF YOUNG FARMERS' CLUBS

Rhif yr elusen: 275077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.80k £375 £0 £4.91k £3.45k
Cyfanswm gwariant £4.11k £500 £149 £5.09k £152
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A