Hanes ariannol THE DYRONS JOURNAL FOR THE VISUALLY HANDICAPPED OF TEIGNBRIDGE

Rhif yr elusen: 275340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £465 £400 £560 £344 £1.24k
Cyfanswm gwariant £918 £243 £646 £694 £1.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A