Ymddiriedolwyr ST PETER'S AND ST PAUL'S MARLBOROUGH TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 275557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANNMARIE JOAN NEWBIGIN Cadeirydd 15 June 2020
Dim ar gofnod
Suzy Birch Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
Keith Machin Ymddiriedolwr 11 February 2025
Dim ar gofnod
Paul Crerand Ymddiriedolwr 04 April 2024
KENNET FURNITURE REFURBIZ
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Evans Ymddiriedolwr 12 January 2022
Dim ar gofnod
Michael Julian Stokes Ymddiriedolwr 15 June 2020
Dim ar gofnod