Hanes ariannol HALSTEAD EMPIRE TRUST

Rhif yr elusen: 275693
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019
Cyfanswm Incwm Gros £74.71k £78.19k £85.77k £101.56k £0
Cyfanswm gwariant £55.81k £47.89k £80.46k £93.14k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £1.00k £1.00k £900 N/A