ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF BUCKINGHAM HOSPITAL
Rhif yr elusen: 275888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Harvey | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
JULIAN CHARLES LOVELOCK | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
MIRIAM ELDER | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
SHEILA DAWE | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
MS ROS HUTT | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|||||
STEPHEN LONG | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
CHARLOTTE LUCY JANE BROWN | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
Dr ROGER HARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANK DONLON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANNE CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JACQUI NORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.