Hanes ariannol LASPEN TRUST
Rhif yr elusen: 276043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (186 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2019 | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.30k | £17.01k | £10.49k | £13.74k | £12.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.82k | £18.50k | £13.27k | £15.96k | £37.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.