ymddiriedolwyr THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION METROPOLITAN REGION TRUST FUND
Rhif yr elusen: 276064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN WILLIAM MELHUISH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jamie Robert Hutchinson | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Mark Poulding-Wright | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
GRAHAM BRATBY | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Veronica Gloria Guthrie | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
National Council of YMCAs | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|||||
NEIL SHERRINGHAM | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|||||
ROBERT JAMES THOMPSON | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.