ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF GRACE BAPTIST CHURCHES (SOUTH EAST)
Rhif yr elusen: 276352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chola Mukanga | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||||||
JAMES DAVID SAYERS | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|||||||||
Paul Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|||||||||
Peter Thomas Fuggle | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|||||||||
Ben Owain Jones | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|||||||||
James Southcombe | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||||||
Adrian John Creedy | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||||||
Andrew James Wigham | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||||
Ryan Burton King | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||||
Dr Stephen John LLoyd | Ymddiriedolwr | 05 October 2013 |
|
|
||||||||
David Mortimer | Ymddiriedolwr | 05 October 2013 |
|
|||||||||
Dr PHILIP MARK WOODLEY | Ymddiriedolwr | 06 October 2012 |
|
|||||||||
MARGARET O'MARA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANDREW AENEAS OTTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.