Hanes ariannol Enable Ability
Rhif yr elusen: 276422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £824.97k | £1.18m | £892.10k | £991.55k | £1.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £831.86k | £1.08m | £1.01m | £1.06m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £494.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £593.24k | £298.78k | £533.42k | £707.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.05k | £80.34k | £27.60k | £32.48k | £502.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £230.49k | £36.59k | £85.63k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £553.55k | £824.02k | £790.56k | £830.59k | £1.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.60k | £45.76k | £37.34k | £42.85k | £41.06k | |
|
Incwm - Arall | £178.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.19k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £831.86k | £1.08m | £1.01m | £1.06m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £3.00k | £3.50k | £3.50k | £4.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.