Dogfen lywodraethu Enable Ability
Rhif yr elusen: 276422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH DECEMBER 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 20 OCTOBER 1988, 14 NOVEMBER 1991, 8 OCTOBER 2001 AND 8 MARCH 2007 as amended on 14 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE CARE, WELFARE, INTEREST AND ADVANCEMENT OF PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY AND OTHER DISABILITIES AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN THE AREA SERVED BY THE FORMER PORTSMOUTH AND SOUTH EAST HAMPSHIRE HEALTH AUTHORITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PORTSMOUTH AND SOUTH EAST HAMPSHIRE WHICH COVERS EMSWORTH, FAREHAM, GOSPORT, HAVANT, HAYLING ISLAND AND PETERSFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.