ymddiriedolwyr THE ALDINGBOURNE TRUST
Rhif yr elusen: 276484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES RUSSELL | Cadeirydd | 19 March 2003 |
|
|
||||
Nicholas Rowe | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Rachael Diana Tout | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||
Emma Susannah Lochhead | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||
Paula Caryn James | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
ANDREW JOHN PITTS | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
JOHN DOUGLAS DIXON | Ymddiriedolwr | 07 December 2010 |
|
|||||
DAVID HILDITCH | Ymddiriedolwr | 08 December 2009 |
|
|||||
JACQUELINE MARY WILLISCROFT | Ymddiriedolwr | 22 November 1999 |
|
|||||
DAVID GODSMARK | Ymddiriedolwr | 17 February 1997 |
|
|
||||
ALISTAIR BATH | Ymddiriedolwr | 16 August 1993 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.