ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF THE FRIENDS OF HOLY TRINITY REDHILL
Rhif yr elusen: 276572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Stansbury | Cadeirydd | 05 March 2018 |
|
|||||
Ruth Mary Joy Inwood | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||
Louise Caroline Adair Hellyer | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
MICHAEL GORDGE | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Roger Clegg | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Paul Gordon Taylor | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||
Revd Capt Mick Hough | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|||||
Margaret Anne SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.