Dogfen lywodraethu CIRENCESTER CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 276649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AS AMENDED ON 26/09/1978 AS AMENDED ON 17/09/1991 AS AMENDED ON 28/09/2004 AS AMENDED ON 02/10/2007 AS AMENDED ON 09/02/2010 AS AMENDED ON 02/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND APPRECIATION OF MUSIC AND TO OFFER ACCESS TO THE WORK OF BOTH ESTABLISHED AND DEVELOPING COMPOSERS AND ARTISTS THROUGH THE PERFORMANCE OF CHORAL WORKS AND OTHER MUSICAL ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED (IN PRACTICE CIRENCESTER)
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.