Hanes ariannol SEVENOAKS VOLUNTEER TRANSPORT GROUP
Rhif yr elusen: 276663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.01k | £24.81k | £10.84k | £16.83k | £16.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.90k | £23.51k | £15.20k | £18.53k | £18.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.64k | £3.99k | £4.27k | £4.47k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.