Hanes ariannol BURGESS HILL CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 276759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.41k £5.38k £23.35k £25.23k £28.03k
Cyfanswm gwariant £18.70k £7.94k £24.57k £23.57k £28.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A