Hanes ariannol THE CHURCH LADS' AND CHURCH GIRLS' BRIGADE

Rhif yr elusen: 276821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £316.17k £127.18k £187.90k £115.37k £120.66k
Cyfanswm gwariant £295.20k £136.82k £239.03k £116.74k £150.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £16.68k N/A N/A £11.55k