NEW HORIZON YOUTH CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Day centre for young people age 16-21: benefits, housing advice, careers advice,education&training, employment, IT,ESOL, literacy, numeracy, cookery, art classes, drama classes, gym & fitness sessions, music production, women's group, men' group, counselling, nurse, mental health support, female sex worker project, street outreach, prison work,volunteer project, laundry/showers/clothes, free lunch
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,964,029
Roddion a chymynroddion | £1.49m | |
Weithgareddau elusennol | £2.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £94.10k | |
Buddsoddiadau | £67.97k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,720,250
Codi arian | £230.22k | |
Weithgareddau elusennol | £3.49m | |
Arall | £0 |
£19,896 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,300,458 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £230.22k | |
Gwariant elusennol | £3.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £243.78k |
Codi arian a Arall Gwariant | £230.22k | |
Gwariant elusennol | £3.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £263.68k |
Pobl

62 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064523 HASCAS HEALTH AND SOCIAL CARE ADVISORY SERVICE
- 20 Rhagfyr 1978: Cofrestrwyd
- NEW HORIZON YOUTH CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Theresa Eisenstein | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Daniel Asher Anthony Morris | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Dara De Burca | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Dr Carole Easton | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Dr Pippa Anne Goodfellow | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Gillian Helen Goodby | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Daniel Jourdan | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Nana Yaa Mansah Owusu | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Graham Reed | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Gemma Rhiannon Mary Rocyn Jones | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Katherine Grant Hawthorne | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
John Howard Williams | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Martin Stuart Remington Dibben | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
PAULA MCDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELLIE ROY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £2.26m | £2.94m | £3.12m | £3.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08m | £2.06m | £2.78m | £3.19m | £3.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £724.29k | £727.61k | £2.05m | £1.17m | £1.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.94m | £2.13m | £781.06k | £969.30k | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £101.06k | £114.93k | £94.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £55.73k | £0 | £2.05m | £2.02m | £2.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.01k | £10.49k | £9.89k | £19.06k | £67.97k | |
|
Incwm - Arall | £92.84k | £117.26k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £1.92m | £2.59m | £2.82m | £3.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.37k | £143.56k | £190.14k | £371.86k | £230.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £26.70k | £23.79k | £21.93k | £22.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.31k | £4.27k | £4.54k | £4.31k | £4.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £826.83k | £751.89k | £658.51k | £593.23k | £518.04k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £479.97k | £530.76k | £539.17k | £513.18k | £528.79k | |
|
Cyfanswm asedau | £992.36k | £1.25m | £1.88m | £2.11m | £1.96m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £526.55k | £511.52k | £727.97k | £963.82k | £485.34k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 OCTOBER 1978 AS AMENDED 24 NOVEMBER 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF YOUNG PEOPLE WHO THROUGH POVERTY DISTRESS OR SICKNESS ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION (WHICH YOUNG PEOPLE THEREINAFTER ARE CALLED "THE BENEFICIARIES") (B) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION AND TRAINING OF THE BENEFICIARIES INCLUDING THEIR REHABILITATION (WHERE APPROPRIATE) AND ADVANCEMENT IN LIFE, AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OF THE BENEFICIARIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
CITY OF LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEW HORIZON YOUTH CENTRE
68 CHALTON STREET
LONDON
NW1 1JR
- Ffôn:
- 02073885560
- E-bost:
- info@nhyouthcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window