Hanes ariannol THE H J C STEVENS ORGAN SCHOLARSHIP FUND

Rhif yr elusen: 277067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £892 £728 £841 £970 £1.04k
Cyfanswm gwariant £1.51k £2 £1.50k £1.00k £1.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A