Hanes ariannol TESTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 277565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.83k £15.09k £23.61k £11.56k £13.72k
Cyfanswm gwariant £10.17k £8.08k £19.24k £22.81k £16.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.75k £10.21k £11.00k N/A £5.25k