ymddiriedolwyr SOCIETY FOR HORTICULTURAL THERAPY
Rhif yr elusen: 277570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faith Lesley Ramsay | Cadeirydd | 12 November 2014 |
|
|
||||
Dr Neil James Leadbitter | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Ian Peter Miller | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Alice Hemmingway | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Dr Sam Brockington | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Dr John James | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
David Dyer | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Benedicte Kariger | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Shanewaz Akhtar | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Sophy Kershaw | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Deborah Jarrett | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.