ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF ENVIRONMENTAL SCIENCES LIMITED
Rhif yr elusen: 277611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Iain Stewart McLellan | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Adaoyibo Denise Okpala | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kerry Rait | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Adrian Rush | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN RACHWAL | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||
Dr ERIC MACDONALD VALENTINE | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||
Nicola Parker | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|||||
Anthony Edward Hill | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|||||
Dr Bernard Devereux | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Professor Elizabeth Anne Clewett Brierley | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Ian William Byrne | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Mullings-Smith | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|||||
Rebecca Jessup | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.