Hanes ariannol HASSOCKS AMENITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 277860
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.39k | £22.72k | £3.61k | £2.60k | £2.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.95k | £12.81k | £14.57k | £1.37k | £1.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £13.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £675 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.