THE COMPANY OF BIOLOGISTS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote research and study across all branches of biology through the publication of journals: Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology, Disease Models & Mechanisms and Biology Open. To provide free access to journal content in the developing world and to fund workshops, grants and travelling fellowships to support the scientific community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,810,850
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £7.27m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £543.95k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,923,074
Codi arian | £316.40k | |
Weithgareddau elusennol | £8.61m | |
Arall | £0 |
£5,429,943 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £316.40k | |
Gwariant elusennol | £8.61m |
Codi arian a Arall Gwariant | £316.40k | |
Gwariant elusennol | £8.61m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.32m |
Pobl

67 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Awstralia
- Awstria
- Canada
- Chile
- Costa Rica
- Denmarc
- Ffrainc
- Ghana
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Ireland
- Israel
- Japan
- Madagasgar
- Malta
- Mecsico
- Nigeria
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Singapore
- Slofenia
- Sweden
- Tsieina
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Ffindir
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 27 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF SARAH JANE BRAY | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|
||||
Professor Steven Kelly | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Professor Austin Smith | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah Elizabeth Lowell | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Professor Holly Shiels | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|||||
Dr Stephen Royle | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR PETER W J RIGBY FRS | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
Dr BRUCE SEAN MUNRO | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
PROF LAURA MARIE MACHESKY | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
Professor Jane Alison Langdale | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|||||
PROFESSOR CLARE MARGARET ISACKE | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
||||
PROF DANIEL ST JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ALAN MARTIN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.34m | £7.75m | £7.56m | £7.56m | £7.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.80m | £6.25m | £5.83m | £6.90m | £8.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.42m | £7.27m | £6.90m | £7.00m | £7.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £915.84k | £473.33k | £658.04k | £558.49k | £543.95k | |
|
Incwm - Arall | £5.22k | £2.09k | £1.60k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.45m | £5.96m | £5.32m | £6.58m | £8.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £352.35k | £294.83k | £506.77k | £315.58k | £316.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.29k | £87.77k | £82.57k | £104.11k | £95.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £709.19k | £679.81k | £149.91k | £492.42k | £926.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £352.35k | £294.83k | £506.77k | £315.58k | £316.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.18m | £3.23m | £3.16m | £3.12m | £3.07m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £51.93m | £59.42m | £67.20m | £60.59m | £65.93m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.64m | £6.91m | £6.83m | £8.22m | £7.24m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.43m | £5.08m | £4.86m | £5.72m | £5.72m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION NOW ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED THE 31ST DECEMBER 1952 AS AMENDED 8 JUNE 2001, 24 JUNE 2002 , 8 JULY 2005, 24 JULY 2009 AND 23 JULY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 JUL 2016 as amended on 05 Oct 2020 as amended on 04 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
GENERAL ADVANCEMENT AND PROMOTION OF RESEARCH IN AND THE KNOWLEDGE AND STUDY OF BIOLOGY IN ALL BRANCHES AND THE UNDERTAKING OF ALL ACTIVITIES CONDUCIVE THERETO
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BIDDER BUILDING
STATION ROAD
HISTON
CAMBS
CB24 9LF
- Ffôn:
- 01223632851
- E-bost:
- katie.ward@biologists.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window