Hanes ariannol The Leathersellers' Foundation

Rhif yr elusen: 278072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.03m £1.66m £1.94m £1.66m £1.86m
Cyfanswm gwariant £3.87m £3.73m £3.87m £3.84m £4.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £263.00k £172.00k £264.00k £206.00k £380.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.77m £1.49m £1.67m £1.45m £1.48m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.46m £3.29m £3.66m £3.58m £3.77m
Gwariant - Ar godi arian £403.00k £447.00k £208.00k £256.00k £281.00k
Gwariant - Llywodraethu £11.00k £11.00k £12.00k £16.00k £15.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £3.23m £3.02m £3.05m £2.92m £3.10m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £165.00k £193.00k £208.00k £256.00k £281.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0