ymddiriedolwyr THE CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS
Rhif yr elusen: 278104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Catchpole FCIBSE | Cadeirydd | 09 May 2017 |
|
|
||||||
Mike Burton | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||||
Mark Walker | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||||
Dr Ruth Kelly Waskett | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Lionel James | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||
David Stevens | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
David Alan Cooper FCIBSE | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|||||||
Vince Arnold FCIBSE | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|
||||||
Fiona Cousins FCIBSE | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||||
Mr Les Copeland | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||||
Kevin Mitchell FCIBSE | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.