Hanes ariannol THE PROVINCIAL GRAND LODGE OF EAST KENT CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 278214
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.40k | £11.63k | £11.14k | £9.08k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.79k | £5.24k | £10.79k | £61.78k | £23.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.