DEAKIN SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to provide small scholarships to students, of ISA schools, in need of financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROBERT WOOD | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||
Dr Sarah Jane Lockyer | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Richard Michael Walden | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Brown | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
James Thomas Wilding BA FRSA | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|||||
Kaye Marilyn Lovejoy | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Helen Chalmers | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Angela Culley | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.21k | £9 | £10 | £25.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.18k | £37.95k | £25.74k | £16.70k | £16.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST DECEMBER 1923 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SCHOLARSHIPS FOR THREE YEARS TO CANDIDATES WHO, FOR A PERIOD OF AT LEAST TWO CONSECUTIVE AND CONTINOUS YEARS BEOFRE SITTING FOR THEIR QUALIFYING EXAMINATION, HAVE BEEN EDUCATED AT AN INDEPENDENT SCHOOL NOT IN RECEIPT OF GRANTS FROM THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OR FROM A LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
I S A House
5-7 Great Chesterford Court
Great Chesterford
SAFFRON WALDEN
CB10 1PF
- Ffôn:
- 01799523619
- E-bost:
- isa@isaschools.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window