Hanes ariannol EAST ANGLIA ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 278742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.98m | £7.48m | £6.08m | £6.38m | £6.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.74m | £7.33m | £6.06m | £6.30m | £7.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £285.48k | £495.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.92m | £6.25m | £5.01m | £4.94m | £5.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £606.28k | £498.97k | £235.54k | £159.44k | £366.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £161.39k | £280.99k | £132.34k | £149.06k | £164.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £292.91k | £451.49k | £351.93k | £456.02k | £621.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £353.52k | £677.02k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £185.58k | £703.51k | £242.58k | £613.91k | £466.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.33m | £7.10m | £6.00m | £6.23m | £7.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £247.52k | £230.28k | £55.91k | £67.92k | £132.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.86k | £35.47k | £48.24k | £37.75k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.45k | £0 | £0 | £5.19k | £70.72k | |
|
Gwariant - Arall | £157.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.