Dogfen lywodraethu THE KIPLING SOCIETY
Rhif yr elusen: 278885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 25TH OCTOBER 1979 AS AMENDED 14TH JULY 1999 AS AMENDED ON 10 SEP 2014 as amended on 10 Jul 2019 as amended on 05 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROMOTION OF THE STUDY AND APPRECIATION OF THE LIFE AND WORKS OF RUDYARD KIPLING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.