ymddiriedolwyr THE IPSWICH HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 278924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER BROOKS | Cadeirydd | 19 March 2015 |
|
|
||||||||||||
ADAM RAE | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|||||||||||||
David John Vincent | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||||||||
Richard William John Pope | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||||||||||
Katherine Jane Salter | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||||||||||
Inga Elizabeth Lockington | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||||||||||
GAIL FRANCES BROOM | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|
||||||||||||
ROBERT WILLIAM ALLEN | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|||||||||||||
MR J S FIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
MR M SHARMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
MR R J KINDRED MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
MR M A EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
MR P H SMART | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.