Hanes ariannol SHAPE LONDON
Rhif yr elusen: 279184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87m | £923.01k | £2.06m | £1.32m | £656.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £1.06m | £1.69m | £1.57m | £643.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.28m | £732.63k | £1.39m | £997.82k | £271.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £288.46k | £289.46k | £371.10k | £295.69k | £5.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.66k | £0 | £0 | £0 | £26.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £633.36k | £1.69m | £1.02m | £623.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £227 | £184 | £133 | £49 | £1.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £55 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.79k | £47.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £1.06m | £1.69m | £1.57m | £643.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63 | £5.87k | £645 | £375 | £100 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.64k | £25.45k | £26.87k | £28.62k | £20.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.