ymddiriedolwyr SHAPE LONDON
Rhif yr elusen: 279184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Heaton | Cadeirydd | 03 April 2017 |
|
|||||
Jonathan Charles McKeand Dunicliff | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Amanda Stewart | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Michelle Duxbury | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Jon Tibbits-Smyth | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Owen Kimm | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Clarke | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
James Hodgson | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Robert Davies | Ymddiriedolwr | 24 February 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.