Hanes ariannol THE ARMOURERS AND BRASIERS GAUNTLET TRUST
Rhif yr elusen: 279204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £579.47k | £1.29m | £366.70k | £361.58k | £435.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.92k | £400.11k | £1.29m | £400.79k | £342.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.67k | £1.02m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.00k | £8.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £75.28k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £283.80k | £254.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £418.24k | £374.09k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.68k | £26.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £218.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.68k | £26.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.