ymddiriedolwyr LAUNCHPAD READING
Rhif yr elusen: 279859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Sutcliffe | Cadeirydd | 18 September 2014 |
|
|||||
Alison Wright | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Anna Ghelli | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
Deborah Jane Edwardds | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
William Montague | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Philip Jones | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
Suzanne Stallard | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Ian Haslam | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Hannah Powell | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
|
||||
HELEN WARING | Ymddiriedolwr | 24 December 2012 |
|
|
||||
MATT ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.