Hanes ariannol THE ANDERTON FOUNDATION

Rhif yr elusen: 280302
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.91k £3.33k £234.61k £13.76k £15.05k
Cyfanswm gwariant £19.83k £11.78k £21.50k £25.26k £5.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A