Hanes ariannol DAVID TANNEN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 280392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.15m £3.09m £2.63m £2.75m £3.00m
Cyfanswm gwariant £1.97m £2.25m £2.44m £2.07m £2.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.15m £3.09m £2.63m £2.75m £3.00m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £129.95k £152.20k £325.75k £246.81k £441.81k
Gwariant - Ar godi arian £1.84m £2.10m £2.12m £1.82m £2.40m
Gwariant - Llywodraethu £6.60k £6.60k £6.60k £7.11k £7.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau £123.35k £145.60k £319.15k £239.70k £434.70k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.84m £2.10m £2.12m £1.82m £2.40m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0