Hanes ariannol THE INSTITUTE OF GROUP ANALYSIS

Rhif yr elusen: 280942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £629.60k £570.29k £632.19k £589.15k £519.94k
Cyfanswm gwariant £440.55k £490.09k £615.79k £649.77k £615.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £26.83k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £113.65k £300 £6.30k £26.35k £15.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £31.34k £5.65k £18.84k £31.49k £29.61k
Incwm - Weithgareddau elusennol £482.48k £560.81k £605.35k £529.37k £472.77k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.13k £1.11k £1.70k £1.95k £1.79k
Incwm - Arall £0 £2.42k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £110.65k £0 £0 £17.35k £2.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £440.55k £490.09k £615.79k £649.77k £615.52k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £8.29k £8.29k £11.88k £9.96k £10.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0