Hanes ariannol STERVON LTD

Rhif yr elusen: 280958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £256.40k £226.11k £200.68k £49.60k £119.20k
Cyfanswm gwariant £208.04k £204.15k £216.92k £172.51k £180.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A