Hanes ariannol INTERNATIONAL TRUST FOR NATURE CONSERVATION

Rhif yr elusen: 281101
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £1.02k £46 £71 £22 £8
Cyfanswm gwariant £0 £2.06k £2.06k £69 £96
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A