Hanes ariannol PROGRESSIVE FARMING TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 281276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £965.41k | £2.16m | £1.19m | £747.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.82m | £1.39m | £1.22m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £107.09k | N/A | N/A | £131.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £175.73k | N/A | £144.80k | £234.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £190.21k | £79.96k | £143.76k | £203.03k | £159.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.21k | £21.19k | £24.27k | £5.26k | £15.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £945.96k | £862.33k | £381.04k | £517.99k | £544.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.72k | £947 | £1.12k | £244.85k | £26.48k | |
|
Incwm - Arall | £975 | £980 | £1.61m | £220.49k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £124.69k | £0 | £73.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.27m | £1.29m | £1.08m | £898.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.69k | £54.20k | £100.59k | £145.55k | £187.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.23k | £5.79k | £10.39k | £923 | £4.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £9.82k | £8.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £503.02k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.