Ymddiriedolwyr BEDFORDSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 281677

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Tresidder | Cadeirydd | 01 June 2019 |
|
|
||||
Joanne Lisa Richardson | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Katherine Fraser | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Joanna Lang | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Claire Sowah | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
William Kerr Clement | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Kevin Edward Friend | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Cathy Friend | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
MARY WOOLDRIDGE | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
||||
Paul Reginald Woodcraft | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
||||
Brian Michael Payne | Ymddiriedolwr | 01 June 1996 |
|
|
||||
PETER LEONARD FREDERICK SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.