Hanes ariannol FRIENDS OF THE EARTH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 281681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.18m | £10.12m | £15.96m | £13.45m | £12.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.59m | £9.76m | £14.49m | £13.43m | £13.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.03m | £7.88m | £12.49m | £12.86m | £12.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.93k | £70.79k | £3.09m | £36.08k | £27.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £2.16m | £358.30k | £543.15k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.23k | £12.77k | £12.60k | £12.13k | £17.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.48m | £1.53m | £1.28m | £1.00m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.77m | £8.81m | £13.54m | £11.77m | £10.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £816.28k | £947.63k | £955.56k | £1.66m | £2.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.93k | £33.91k | £29.59k | £24.49k | £23.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.95m | £7.54m | £11.86m | £9.79m | £8.82m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.