THE BIBLE LEAGUE TRUST

Rhif yr elusen: 281867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECT OF THE BIBLE LEAGUE TRUST IS THE ADVANCEMENT OF RELIGION BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE. THE BIBLE LEAGUE TRUST PRODUCES LITERATURE, WHICH IS SENT WORLDWIDE, AND HOLDS PUBLIC MEETINGS THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £24,571
Cyfanswm gwariant: £26,237

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ebrill 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev NEIL PFEIFFER Cadeirydd 14 November 2005
Dim ar gofnod
Jason Allan Pallister Ymddiriedolwr 08 April 2024
Dim ar gofnod
Daniel Tribe Ymddiriedolwr 06 November 2023
Dim ar gofnod
Robert John Hooper Ymddiriedolwr 19 May 2021
THE GOSPEL MAGAZINE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JONATHAN DAVID MUNDAY Ymddiriedolwr 17 April 2017
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID JOHN BUTLER Ymddiriedolwr 17 April 2010
THE MARTYRS MEMORIAL, RAYLEIGH, ESSEX
Derbyniwyd: Ar amser
BIBLE SPREADING UNION
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
REV A J LEWIS Ymddiriedolwr 14 May 2009
Dim ar gofnod
Pooyan Mehrshahi Ymddiriedolwr 12 May 2009
THE PROTESTANT TRUTH SOCIETY (INC)
Derbyniwyd: Ar amser
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
PROVIDENCE BAPTIST CHAPEL, CHELTENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Albert Toms Ymddiriedolwr 08 January 1981
BIBLE SPREADING UNION
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
THE SOVEREIGN GRACE ADVENT TESTIMONY
Derbyniwyd: Ar amser
REV J P THACKWAY Ymddiriedolwr
HOLYWELL EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRINITARIAN BIBLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
EMMANUEL CHURCH (SALISBURY)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.39k £16.93k £20.51k £17.21k £24.57k
Cyfanswm gwariant £20.97k £35.10k £20.50k £19.34k £26.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
30 Neville Close
SALISBURY
SP1 3EH
Ffôn:
07494312823