ymddiriedolwyr THE BIBLE LEAGUE TRUST
Rhif yr elusen: 281867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev NEIL PFEIFFER | Cadeirydd | 14 November 2005 |
|
|
||||||||
Jason Allan Pallister | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||||
Daniel Tribe | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Robert John Hooper | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||||||
Rev JONATHAN DAVID MUNDAY | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|||||||||
DAVID JOHN BUTLER | Ymddiriedolwr | 17 April 2010 |
|
|||||||||
REV A J LEWIS | Ymddiriedolwr | 14 May 2009 |
|
|||||||||
Pooyan Mehrshahi | Ymddiriedolwr | 12 May 2009 |
|
|||||||||
STEPHEN ALBERT TOMS | Ymddiriedolwr | 08 January 1981 |
|
|||||||||
REV J P THACKWAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.