THE BRISTOL BUILDINGS PRESERVATION TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve for the benefit of the people of Bristol and the nation at large, whatever of the English historical, architectural and constructional heritage may exist in and around the City of Bristol in the form of buildings of particular beauty or historial, architectural or constructional interest or ancient monuments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 27 Mawrth 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderman Royston Alan Griffey JP | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|||||
John Russ Leith | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Brenda Massey | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Councillor Anthony Negus | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN JULIET CRANE SMITH-UNCLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lesley Ann Alexander | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165 | £23 | £45 | £469 | £1.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Chwefror 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2025 | 382 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2025 | 747 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Mawrth 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5TH MARCH 1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 26TH JANUARY 1982 AND 28TH NOVEMBE 1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF BRISTOL AND OF THE NATION AT LARGE, WHATEVER OF THE ENGLISH HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND THE CITY OF BRISTOL IN THE FORM OF BUILDINGS (WHICH EXPRESSION SHALL FOR THESE PURPOSES INCLUDE ANY BUILDING AS DEFINED BY SECTION 336(1) OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 AND ALSO ANY GARDEN OR PLANT OR MACHINERY IRRESPECTIVE OF WHETHER IT IS ASSOCIATED WITH A BUILDING) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST OR ANCIENT MONUMENTS.
Maes buddion
CITY OF BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Lib Dem Group Office
City Hall
College Green
Bristol
BS1 5TR
- Ffôn:
- 01173534713
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window