GATEHOUSE EDUCATIONAL TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children of any race, colour, creed, background and intellect shall be accepted as students and work side by side without streaming or any kind of segregation, with the aim that each child shall get to know and love God, and to develop their own uniqueness of personality to enable them to appreciate the world and the world to appreciate them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£8,437,823
Roddion a chymynroddion | £20.18k | |
Weithgareddau elusennol | £8.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £10.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,579,276
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £7.58m | |
Arall | £0 |
£10,791 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £7.58m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £858.55k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £7.58m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £869.34k |
Pobl

110 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 5 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Mai 1981: Cofrestrwyd
- GATEHOUSE SCHOOL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Anouska Jamil | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Sally Wells | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Francesco Curto | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Graham Ball | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Emanuelle Whale | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Damien Adam Paul King | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Benjamin Pritchett-Brown | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Rejpaul Bhumbra | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Jennifer Hodgson | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Jennifer Beck | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Joanna Scott | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.76m | £6.12m | £6.66m | £7.56m | £8.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.14m | £5.29m | £6.28m | £6.91m | £7.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.52k | £11.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.11k | £23.88k | £5.00k | £28.00k | £20.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.67m | £6.10m | £6.66m | £7.53m | £8.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.37k | £20 | £17 | £447 | £10.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.14m | £5.29m | £6.28m | £6.91m | £7.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.69k | £23.31k | £0 | £25.62k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.75m | £8.69m | £8.39m | £8.08m | £7.75m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.55m | £1.70m | £2.24m | £3.26m | £5.27m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.94m | £3.19m | £3.04m | £3.09m | £3.91m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/12/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/02/1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/04/1981 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/05/1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/03/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/02/2015 as amended on 21 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS BETWEEN THE AGES OF TWO AND NINETEEN. B, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING TO PROVIDE AND MAINTAIN A SCHOOL FOR CHILDREN OF ALL RACES, CREEDS, SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND LEVELS OF INTELLECT AND ABILITY AND TO EDUCATE AND INSTRUCT THE CHILDREN INDIVIDUALLY AND TOGETHER, BUT WITHOUT STREAMING OR SEGREGATION, IN ORDER TO HELP THEM SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBER OF SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GATEHOUSE EDUCATIONAL TRUST
GATEHOUSE SCHOOL
SEWARDSTONE ROAD
LONDON
E2 9JG
- Ffôn:
- 02087095222
- E-bost:
- bursar@gatehouseschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window