ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF RECORDER PLAYERS
Rhif yr elusen: 282751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Dennis Grant | Cadeirydd | 11 February 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Bassett | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Pamela Mary Flanagan | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Rodney Callow | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Erica Jane Crabtree | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|||||
Stephanie Anne Sutherland | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Jillian Mary Margaret Taylor | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Penelope Anne Clarke | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Deborah Mary Nicholas | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.